1986.09-1988.07 國防大學基本系學員
1988.07-1989.07 空軍第八軍代理副軍長
1989.07-1990.06 空軍第八軍參謀長
1990.06-1993.01 空軍第八軍軍長
1993.01-1994.10 空軍副參謀長
1994.10-1999.02 空軍參謀長(1994.09-1994.11國防大學戰役進修班學習,1998.07-1998.10國防大學國防研究系學習)
1999.02-2004.06 沈陽軍區副司令員兼沈陽軍區空軍司令員(其間:2001.03-2001.07國防大學正軍職以上幹部培訓班學習)
2004.06-2007.09 解放軍副總參謀長
2007.09-2007.10 空軍司令員
2007.10-2008.03 中共中央軍事委員會委員,空軍司令員
2008.03-2012.10 中共中央軍事委員會委員,中華人民共和國中央軍事委員會委員,空軍司令員
2012.10- 中共中央軍事委員會委員,中華人民共和國中央軍事委員會委員
第十四屆、十五屆中央候補委員,十六屆、十七屆中央委員,十七屆一中全會任中共中央軍事委員會委員。第十一屆全國人大第一次會議任命為中華人民共和國中央軍事委員會委員。 |