孫政才簡歷
1963年9月生,山東榮成人,1988年7月入黨,1987年5月參加工作,研究生畢業(北京市農林科學院作物栽培與耕作學專業),農學博士,研究員。
歷任北京市農林科學院作物所研究室副主任、土肥所所長、所黨支部書記、副院長、院黨委副書記,中共順義縣委副書記、副縣長、代縣長、縣長,中共北京市順義區委副書記、區長。2002年2月任中共北京市順義區委書記。2002年5月當選中共北京市委常委。同年11月任中共北京市委常委、市委秘書長。2006年12月任農業部部長、黨組書記。2008年3月在十一屆全國人大一次會議上被任命為農業部部長。
是第十七屆中央委員。
|