|
統計數據截至2015年1月9日。 |
王建平,籍貫河北贊皇,1953年12月生於遼寧撫順,16歲參軍後長期在沈陽軍區服役。1994年2月,王建平任第40集團軍120師長,其後轉任武警部隊120師師長。
1996年12月,王建平升任武警西藏總隊總隊長、黨委副書記,2000年4月任武警部隊副參謀長,2006年8月,獲擢升為武警部隊參謀長,躋身副大軍區級將領。次年7月,王建平被授予武警中將警銜,並在隨後的十七大上當選為中央候補委員。
2009年6月,王建平轉任武警部隊副司令員職務,六個月後接替屆齡卸任的吳雙戰執掌武警部隊,擔任司令員職務,成為大軍區正職將領。
2012年7月,王建平晉升武警上將警銜,2012年11月在十七屆七中全會上遞補為中央委員,並在隨後的中共十八大中連任中央委員。
濟南軍區原參謀長馬宜明中將和成都軍區原副政委柴紹良中將入京,分別出任總參謀長助理和總裝備部副政委。
總裝司令部原參謀長李尚福少將擢升總裝副部長,總後勤部司令部原參謀長周鬆和少將擢升總後勤部副部長,兩人均躋身副大區級將領序列。
宋普選掌北京軍區,劉雷履新蘭州軍區政委躋身正大區級
2014年冬季解放軍將領例行調整中,國防大學原校長宋普選中將與北京軍區原司令員張仕波中將亦平級對調。
宋普選生於1954年3月,山東博興人,1969年參軍後長期在濟南軍區服役,2006年升任第54集團軍軍長並曾率部參與汶川地震救災工作。
|